Ausschussmitglied |
Ausschuss "Kostenkalkulation Abwasserbeseitigung" | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 27.02.2020 | von 01.07.2019 bis 27.02.2020 |
Finanzausschuss | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 12.11.2021 | 03.02.2022 | von 12.11.2021 bis 03.02.2022 |
1. Vertreter des Vorsitzenden |
Hauptausschuss | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Hauptausschuss Verweisung | B.I.S. | B.I.S. Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Vorsitzende/r |
Sanierungsausschuss | B.I.S. | B.I.S. Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Sanierungsausschuss | B.I.S. | B.I.S. Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Fraktionsmitglied B.I.S. |
Stadtrat | B.I.S. | B.I.S. Stadtratsmitglied | Stadtratsmitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |