Ortsbürgermeister/in |
Dorothea Süß | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2019 | 20.10.2022 | von 01.07.2019 bis 20.10.2022 |
Heidrun Wodtke | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 21.10.2022 | 30.06.2024 | von 21.10.2022 bis 30.06.2024 |
Heidrun Wodtke | | Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Vertreter des Ortsbürgermeisters |
Armin Einicke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Susan Wilke | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2022 | 30.06.2024 | von 21.10.2022 bis 30.06.2024 |
Heidrun Wodtke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 20.10.2022 | von 01.07.2019 bis 20.10.2022 |
Ortschaftsratsmitglied |
Dorothea Süß | | Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 21.10.2022 | 30.06.2024 | von 21.10.2022 bis 30.06.2024 |
Bernd Ungefroren | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Susan Wilke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 20.10.2022 | von 01.07.2019 bis 20.10.2022 |
Susan Wilke | | Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |